Beratendes Mitglied |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.04.2010 | 16.04.2012 | von 14.04.2010 bis 16.04.2012 |
Evangelische Kirche |
Ausschuss für Schule und Sport | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Beratend: Evangelische Kirche |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 16.04.2012 | 14.03.2013 | von 16.04.2012 bis 14.03.2013 |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 14.03.2013 | | von 14.03.2013 |